衡阳到怀化的高铁:铜仁行署副专员熊德威简历
来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/10/05 22:59:19
地委委员、行署常务副专员 熊德威
熊德威同志 负责行署常务工作。负责法制、公安、国安、司法、财税、金融、融资、监察、审计、统计、“两烟”生产、投资环境建设等方面的工作。
分管行署办公室(含应急办、国防教育办、外事侨务办、督查室、行署驻外机构)、公安局(含交警支队、消防支队)、司法局、法制办(行政复议办公室)、财政局(含国库集中支付局)、监察局、审计局(含审计中心)、统计局、接待办、机关事务管理局(公产办)、行政服务中心(行政投诉中心)、行政学院、大兴新区管委会(大兴科技工业区管委会)、梵净山投资有限责任公司、桃源公路开发建设有限责任公司。
联系铜仁军分区、中级人民法院、检察院、武警铜仁地区支队、国安处、铜仁监狱、铜仁大硐喇监狱、黔东戒毒所、国税局、地税局、烟草局、贵州黄果树集团铜仁卷烟厂、铜仁银监分局、人民银行铜仁中心支行、农业发展银行铜仁分行、信用联社、各商业银行、各保险机构、侨联的有关工作。
熊德威同志,男,汉族,1962年9月生,贵州盘县人,1983年8月参加工作,1987年2月加入中国共产党,大学学历。
工作简历
1979年8月至1983年8月,在贵州财经学院工业经济系工业经济专业学习;
1983年8月至1987年3月,先后任贵州省六盘水市经委办事员、科员、副科长;
1987年4月至1994年3月,任贵州省六盘水团市委副书记;
1994年4月至1998年3月,任贵州省六盘水团市委书记、青联主席;
1998年4月至1998年10月,任贵州省六枝特区党委副书记、纪委书记;
1998年10月至2000年2月,任贵州省六枝特区党委副书记、常务副区长;
2000年2月至2003年2月,任贵州省六枝特区党委书记;
2003年2月至2003年8月,任贵州省六枝特区党委书记、政协主席;
2003年8月至2007年6月,任贵州省铜仁地委委员、政法委书记、地区维稳办主任;
2007年6月至今,任贵州省铜仁地委委员、铜仁行署常务副专员。
熊德威同志 负责行署常务工作。负责法制、公安、国安、司法、财税、金融、融资、监察、审计、统计、“两烟”生产、投资环境建设等方面的工作。
分管行署办公室(含应急办、国防教育办、外事侨务办、督查室、行署驻外机构)、公安局(含交警支队、消防支队)、司法局、法制办(行政复议办公室)、财政局(含国库集中支付局)、监察局、审计局(含审计中心)、统计局、接待办、机关事务管理局(公产办)、行政服务中心(行政投诉中心)、行政学院、大兴新区管委会(大兴科技工业区管委会)、梵净山投资有限责任公司、桃源公路开发建设有限责任公司。
联系铜仁军分区、中级人民法院、检察院、武警铜仁地区支队、国安处、铜仁监狱、铜仁大硐喇监狱、黔东戒毒所、国税局、地税局、烟草局、贵州黄果树集团铜仁卷烟厂、铜仁银监分局、人民银行铜仁中心支行、农业发展银行铜仁分行、信用联社、各商业银行、各保险机构、侨联的有关工作。
熊德威同志,男,汉族,1962年9月生,贵州盘县人,1983年8月参加工作,1987年2月加入中国共产党,大学学历。
工作简历
1979年8月至1983年8月,在贵州财经学院工业经济系工业经济专业学习;
1983年8月至1987年3月,先后任贵州省六盘水市经委办事员、科员、副科长;
1987年4月至1994年3月,任贵州省六盘水团市委副书记;
1994年4月至1998年3月,任贵州省六盘水团市委书记、青联主席;
1998年4月至1998年10月,任贵州省六枝特区党委副书记、纪委书记;
1998年10月至2000年2月,任贵州省六枝特区党委副书记、常务副区长;
2000年2月至2003年2月,任贵州省六枝特区党委书记;
2003年2月至2003年8月,任贵州省六枝特区党委书记、政协主席;
2003年8月至2007年6月,任贵州省铜仁地委委员、政法委书记、地区维稳办主任;
2007年6月至今,任贵州省铜仁地委委员、铜仁行署常务副专员。
铜仁行署副专员熊德威简历
铜仁行署副专员陈达新简历
张明义:一个前行署专员的退休打工生活
铜仁地委委员、铜仁市委书记 李建简历
铜仁地委组织部长雷甘霖简历
铜仁地委委员、军分区政委牛福贵简历
菲总统解除对人质事件负有责任的副监察专员职务
孙金龙任安徽省委副书记(图/简历)
铜仁市
铜仁地区
蒋定之任海南省委副书记(图|简历)
湖南籍现任副部级以上政要简历
湖南籍现任副部级以上政要简历 政要简历 中国军政在线ki
湖南籍现任副部级以上政要简历 政要简历 中国军政在线
(2201)铜仁市.
(2200)铜仁地区.
客服专员的岗位职责
企业培训专员秘笈
预决算专员岗位说明书
ISO专员-岗位说明书
企业培训专员秘笈
张海涛任国家广电总局党组副书记(图/简历)
企划专员的岗位职责2
公关专员是做什么的