西安冠峰商贸有限公司:林彪集团
来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/10/06 18:27:25
林彪集团
林彪(1907~1971.09.13)谢富治(1909~1972.03.26)
王秉璋(1914~2005.09.25)
刘兴元(1908.10~1990.08.14)
李作鹏(1914.04.24~2009.01.03)
吴法宪(1915.08.25~2004.10.17)
吴瑞林(1914~1995.04.21)
邱会作(1914.04.15~2002.07.18)
1955年中将。九届中央政治局委员。副总参谋长兼总后勤部部长,在总后搞夺权,使汤平等高级将领迫害致死。1971年撤职,1973年开除党籍,1980年最高人民法院确认为林彪反革命集团主犯,有期徒刑十六年,剥夺政治权利五年。
陈仁麒(1913.07.14~1994.03.27)
周赤萍(1914~1990.06)
冼恒汉(1911.08~1991.11.19)
赵启民(1910.09~1997.02.07)
黄志勇(1914.09.22~ )
温玉成(1910.10~1989.10.29)
曾国华(1910.10.15~1978.01.03)
丁先国(1909~2001.11.11)1955年少将。总后勤部副部长,同邱会作有牵连,1971年解职。
马宁(1922~2010.12.03)1955年被授予空军上校军衔,1960年晋升为空军大校军衔,1964年晋升为少将。十届中央委员。兰州军区空军副司令,‘九·一三’后鉴于空军受林彪影响很深,他这个与林彪无任何瓜葛的人,成为空军司令员(连升三级)。1977年解职,是因与江青集团有牵连。
王璞(1917~1995.09.12)1955年大校,1964年少将。广州军区空军司令员。同林彪集团关系密切,1971年解职,隔离审查。
王希克(1918~1993.08.24)1955年大校,1964年少将。总后勤部副部长兼供应部部长,伙同陈庞参与邱会作在总后的刑讯逼供,1971年隔离审查,1973年开除党籍。
王绍渊(1920~2003.01.03)1955年大校,1961年少将。南京军区空军副政委,伙同江腾胶在空军向聂凤智夺权,予头直指许世友。1968年和江腾胶一起被解职,吴法宪保护下,任兰州军区空军副政委, 1971年撤职,1973年开除党籍。
韦祖珍(1912~1982.10.11)1955年少将。广西东兰人。壮族。广州军区政委兼广西军区第二政委 九大上,连代表都不是,选为中央委员。会议上他直接责骂张春桥,‘九·一三’后被认为是林彪的人,长达十年的隔离审查,1982年结论没有错误。心力交瘁,不久去世。仍有人称他是林彪的死党,应还清白了。
龙书金(1910.11.21~2003.04.16)1955年少将。湖南省茶陵县人。九届中央委员。湖南军区司令员、新疆军区司令员。1971年解职。
龙道权(1913~2000.02.17)1955年少将。江西永新县象形合头村人。武汉军区空军政委、广州军区空军政委。是林彪集团的牵连者,1971年解职。
白云(1917~)1955年大校,1964年少将。空军副参谋长,参与吴法宪在空军的活动,对刘善本被迫害致死有直接责任。1971年撤职隔离审查。白辛夫(1913~1995)1955年大校,1964年少将。总后勤部西安办事处主任,1971年解职。
朱虚之(1912~2000.11.08)1955年少将。空军副参谋长,参与吴法宪在空军的活动,1971年解职。
伊文(1916~1992.01.23)1955年大校,1964年少将。总后勤部副部长,伙同邱会作在总后夺权,1971年撤职,开除党籍。
刘丰(1915~1993.02.00)1955年少将。九届中央委员。武汉军区空军副司令员、武汉军区政委,武汉七·二O事件,支持王力,成为林彪集团的骨干,陈再道被打倒后,他连升三级为军区政委。1971年把毛泽东南巡讲话透露给李作鹏,把自己和林彪集团拴在一起,‘九·一三’后,撤职,开除党籍。
刘中华(1917~)1955年少将。山东省文登县(现山东省文登市)人。海军高级专科学校校长,参与李作鹏在海军的夺权,1971年撤职。隔离审查。
刘光涛(1920.11~2001.02.06)陕西三原人。1955年大校,1964年少将。十届候补中央委员、十一届中央委员。沈阳军区副政委兼黑龙江省军区政委、省委第一书记。执行四人帮的政策,文革后,他对清查活动捂盖子,1977年免职,隔离审查。
刘贤权(1914~1992.06.15)1955年少将。九届、十届中央委员。兰州军区副司令员兼青海省军区司令员、省革委会主任兼省委第一书记,文革开始利用军队及造反派在青海省向王昭夺权成功(王昭迫害致死)。1977年撤职。
刘锦平(1918~2003.10.02)1955年少将。广州军区空军政委、中国民航总局政委、军委办事组政工组组长。林彪集团的骨干,参与在广州军区及空军的夺权活动,1971年撤职隔离审查。
江腾蛟(1919~2009.05.08)湖北黄安(今红安人)。1955年少将。南京军区空军政委,1971年拘捕,1973年开除党籍。1981年最高人民法院定为林彪反革命集团主犯。
李震(1914~1973.10.21)河北藁城人,1955年少将。九届中央委员。公安部副部长、部长,伙同谢富治“砸烂公检法”,伙同赵登城刑讯逼供,1973年自杀。
李丙令(1917~2002.06.13)1955年少将。解放军政治学院政治部主任,参与黄志勇在总政的活动。1971年解职。
李兆炳(1909~1992.06.23)1955年少将。总政治部文化部副部长、中国革命军事博物馆馆长。后免职,原因不详。
李如洪(1917~2006.05.11)1955年大校,1964年少将。国防工业办公室副主任。
李际泰(1919~1985.01.22)1955年大校,1961年少将。第三机械工业部副部长、革委会主任、党的核心小组组长。与四人帮有牵连。1977年撤职。
吴忠(1921~1990.02.26)1955年少将。开国授衔时年龄最小的一位。九、十届候补中央委员。北京卫戍区司令员。天安门“四·五”运动的牵连,对越自卫反击战前线回京接受8年审查。
何振亚(1913~1978.10.24)1955年少将。空军副参谋长兼后勤部部长。同吴法宪有牵连,1971年被免职。
汪易(1916~1995.02.13)1955年少将。北京军区副司令员兼后勤部部长。
张英(1916~)辽宁省盖平县人。1955年大校,1964年少将。吉林省军区政委。
张秀川(1919~2005)河北深县人。1955年少将。九届中央候补委员。海军政治部主任、副政委。李作鹏在海军的骨干。1971年撤职隔离审查,1973年开除党籍。
张明远(1911~1996.03.20)1955年少将。总后勤部副部长,同邱会作有牵连,1971年免职。
陈云开(1915~1990.10.12)1955年少将。总后勤部西安办事处副主任。开除党籍。
郁文(1919~1975.11.04)1955年大校,1964年少将。空军第六研究院党组第一书记。
易耀彩(1917~1990.10.03)1955年少将。九届中央候补委员。北海舰队政委。同李作鹏有牵连,1971年免职。
周建平(1919~)1955年大校,1964年少将。南京军区空军副司令员,林彪集团联合舰队骨干。1980年最高人民法院定犯有反革命罪。
南萍(1918~1989.02.18)1955年大校,1964年少将。九届中央委员。浙江省军区政委、省革委会主任。林彪集团在浙江省的骨干。1971年隔离审查。
赵正洪(1913~1991.12.30)1955年少将。国家体委副主任兼国防体育协会副主席。他是向贺龙夺权上台的。1977年免职。
高志荣(1914~1984.12.04)1955年少将。东海舰队副司令员、上海革委会政法指挥部组长。1971年免职。
涂锡道(1916~1989.04.23)湖北红安人,1955年少将。总后勤部军械部副部长。开除党籍,原因不详,应和邱会作有关。
程世清(1918~2008.04.29)1955年少将。九届中央委员。福州军区副政委兼江西省军区政委、省革委会主任。林彪集团在江西的死党。把“朱德的扁担”改为“林彪的扁担”。1971年隔离审查,开除党籍。
傅传作(1914~1982.08.26)1955年少将。九届中央候补委员、十届中央委员。武汉军区空军司令员、空军政委。写诬陷贺龙的黑材料,跃为空军政委。贺龙曾指着他的照片说他当中央委员不够资格,肯定是有什么“贡献”。(贺龙 “肃反”中救过他命)
雷英夫(1921~2005.01.09)1955年大校,1961年少将。总参谋部作战部副部长,被林彪一伙关进监狱。
解长林(1917~2002.01.16)1955年大校,1964年少将。武汉军区空军副政委。1971年免职。
熊应堂(1912~1996.02.10)湖北黄安人,1955年少将。南京军区副司令员兼浙江省军区司令员、省革委会副主任。1971年免职。
戴金川(1918~2000.01.22)1955年大校,1964年少将。总后勤部副政委兼政治部主任。参与邱会作在总后的刑讯逼供,1971年撤职。总计:元帅1人,上将3人,中将13人,少将44人。少将以下不做统计。
林彪集团3
林彪集团
林彪集团.
林彪集团
林彪集团给毛泽东江青取代号?
首提“林彪集团”未提“反革命”
“9·13”后“林彪集团”曾命名“林陈反党集团”
林彪集团文革为何没有猛烈迫害粟裕
关于林彪反党集团反革命罪行的审查报告
“913”前一天林彪集团骨干都在干什么?
毛泽东对林彪集团早有洞察
林彪集团准备了八种办法谋害毛泽东
林彪集团准备了八种办法谋害毛泽东
关于林彪反党集团反革命罪行的审查报告
关于林彪反党集团反革命罪行的审查报告
鲜为人知:林彪集团四干将的夫人们(组图)
林彪集团五干将浮沉录之二:吴法宪
林彪集团五干将浮沉录之四:邱会作
林彪集团五干将浮沉录之二:吴法宪
李德生审理林彪集团企图谋害毛泽东阴谋
新华社--对林彪集团提法有变 未提“反革命”
“913”前一天林彪集团骨干在干什么?
揭秘:林彪集团给毛泽东江青取了哪些代号?
揭秘:林彪集团给毛泽东江青取了哪些代号?