跨太平洋组织:李建华担任国家行政学院党委书记 原是中组部副部长
来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/10/06 13:45:04
李建华担任国家行政学院党委书记 原是中组部副部长
2011年05月09日 20:43:30 来源: 中国共产党新闻网
资料图片:图为李建华(图片来源:国家行政学院网站)
…………………………………………………………………………
记者从国家行政学院网站上获悉,日前,中央决定:免去魏礼群同志国家行政学院党委书记,改任党委委员,仍任副院长,主持学院日常行政工作;李建华同志任国家行政学院党委书记、副院长,主持学院党委工作。(记者 董宇)
魏礼群简历
男,汉族,1944年12月生,江苏省睢宁县人,1965年5月加入中国共产党,1968年12月参加工作
1963年-1968年 北京师范大学学习
1968年-1977年 内蒙古牙克石林业管理局工作
1978年-1993年 国家计划委员会政策研究室副处长、处长、副主任、主任,体制改革和法规司司长,国家计划委员会副秘书长
1993年-1994年 国家计划委员会党组成员、秘书长
1994年-1998年 中央财经领导小组办公室副主任兼机关党委书记
1998年-2001年 国务院研究室副主任、党组成员兼机关党委书记
2001年-2008年5月 国务院研究室党组书记、主任
2008年5月—2011年4月 国家行政学院党委书记、常务副院长,主持学院日常工作
2011年4月— 国家行政学院常务副院长、党委委员
中国共产党第十六届、十七届中央委员会委员。
李建华简历
男,汉族,1954年9月生,河北省故城县人,1975年5月加入中国共产党,1969年12月参加工作
1969年12月—1973年2月 解放军陕西603部队、昆明149部队战士、文书
1973年2月—1978年7月 北京供电局配电管理所工人、政工干事、团总支部书记、检修队党支部副书记
1978年7月—1986年8月 中央组织部经济干部局、中央机关干部局、经济科教干部局干事(其间:1981年2月—1984年7月在北京市职工业余大学中文专业学习)
1986年8月—1986年9月 中央组织部经济科教干部局副处级调研员
1986年9月—1988年10月 中央组织部经济科教干部局一处副处长
1988年10月—1992年4月 中央组织部经济科教干部局一处处长
1992年4月—1994年2月 中央组织部经济科技干部局副局长(其间:1991年3月—1993年6月 在中央党校政治经济专业函授学习)
1994年2月—1997年3月 中央组织部经济科技干部局副局长(其间:1995年9月—1996年7月 在中央党校一年制中青年干部培训班脱产学习);(1993年9月—1996年7月 在南开大学政治经济学专业在职研究生学习,1997年1月获经济学硕士学位)
1997年3月—1999年3月 中央组织部党政外事干部局局长
1999年3月—2000年6月 中央组织部干部调配局局长
2000年6月—2000年12月 中央组织部干部一局局长
2000年12月—2002年9月 四川省委常委、组织部部长
2002年9月—2003年11月 中央组织部部务委员兼干部二局局长
2003年11月—2004年1月 中央组织部副部长
2004年1月—2007年4月 中央组织部副部长,中央人才工作协调小组副组长
2007年4月—2011年4月 中央组织部副部长,部机关党委书记(2007年8月)
2011年4月—— 国家行政学院党委书记、副院长
第十一届全国人大常委会委员,中央精神文明建设指导委员会委员,中共中央直属机关工作委员会委员。
李建华担任国家行政学院党委书记 原是中组部副部长
李建华任国家行政学院党委书记
国家行政学院
江苏省委副书记朱善璐担任北大党委书记
担任副部长的正部长级干部
国土资源部原副部长李元被“双开”
国土资源部原副部长李元被“双开”
国土资源部原副部长李元被“双开”
国土资源部原副部长李元被“双开”
国土资源部原副部长李元被双开
国土资源部原副部长李元被"双开"
国土资源部原副部长李元被“双开”
国土资源部原副部长李元被“双开”
朝鲜九个月死了三个中组部第一副部长!
朝鲜九个月死了三个中组部第一副部长(图)
消息称国土资源部原副部长李元被双开
国土资源部原副部长李元被“双开” 涉嫌违纪
国土资源部原副部长李元被“双开” 涉嫌违纪-.
国土资源部原副部长李元被政协免职
原国土资源部副部长李元被政协免职
郑州市委宣传部副部长、郑州日报社党委书记、社长、中原报业传媒集团董事长宋建国
广州园林局原党委书记马必友受贿一审判九年--时政--人民网
怪了?朝鲜九个月死了三个中组部第一副部长!(图)
怪了?朝鲜九个月死了三个中组部第一副部长!(图)