造梦西游ol有时装的号:上海历任市长、市委书记
蒋介石统治时期选的几个人都比较牛,都是美国回来的博士什么的
日本人统治时期的几个人比较差劲,有几个被国民党暗杀了
中华民国时期上海市长
黄 郛 浙江绍兴人 1927年7月7日--1927年8月14日
吴震修 江苏无锡人 1927年8月15日—1927年9月16日代理
张定璠 江西南昌人 1927年9月17日--1929年3月31日
张 群 四川华阳人 1929年4月1日--1932年1月6日
吴铁城 广东香山人 1932年1月7日--1937年3月31日
俞鸿钧 广东新会人 1937年4月1日--1937年7月26日代理
苏锡文 台湾人 1937年12月5日--1938年10月15日
傅筱庵 浙江镇海人 1938年10月16日--1940年10月11日
陈公博 广东南海人 1940年11月20日--1944年11月11日
吴颂皋 江苏吴县人 1944年11月12日--1945年1月14日代理
周佛海 湖南沅陵人 1945年1月15日--1945年9月12日
钱大钧 江苏吴县人 1945年9月12日--1946年5月19日
吴国桢 湖北建始人 1946年5月20日--1949年4月30日
陈良宇 浙江临海人 1949年4月1日--4月30日代理
赵祖康 上海淞江人 1949年5月24日--1949年5月28日代理
中华人民共和国上海市长
陈毅 四川乐至人 1949年5月28日--1958年11月
柯庆施 安徽歙县人 1958年11月--1965年4月
曹荻秋 四川资阳人 1965年11月--1967年2月
张春桥 山东巨野人 1967年2月--1976年10月
苏振华 湖南平江人 1976年10月--1979年1月
彭冲 福建漳州人 1979年1月--1980年3月
汪道涵 安徽嘉山人 1981年4月--1985年7月
江泽民 江苏扬州人 1985年7月--1988年4月
朱镕基 湖南长沙人 1988年4月--1991年4月
黄菊 浙江嘉善人 1991年4月--1995年2月
徐匡迪 浙江桐乡人 1995年2月--2001年12月
陈良宇 浙江宁波人 2001年12月--2003年2月
韩正 浙江慈溪人 2003年2月
上海历任书记
陈良宇 浙江宁波人 2002/10--2006/09 中共上海市委书记
黄 菊 浙江嘉善人 1994/09-2002/10 中共上海市委书记
吴邦国 安徽肥东人 1991/04--1994/09 中共上海市委书记
朱镕基 湖南长沙人 1989/08--1991/04 中共上海市委书记
江泽民 江苏扬州人 1987/11--1989/08 中共上海市委书记
芮杏文 江苏涟水人 1985/6--1987/11 中共上海市委书记
陈国栋 江西南昌人 1980/3--1785/06 中共上海市委第一书记
彭冲 福建漳州人 1979/1--1980/03 中共上海市委第一书记
苏振华 湖南平江人 1976/10--1979/01 中共上海市委第一书记
张春桥 山东巨野人 1971/1--1976/10 中共上海市委第一书记
陈丕显 福建上航人 1965/11---文革前夕 中共上海市委第一书记
柯庆施 安徽歙县人 1954/10--1965/04 中共上海市委第一书记
陈 毅 四川乐至人 1950/1--1954/10 中共上海市委第一书记
饶漱石 江西临川人 1949/5--1950/01 中共上海市委第一书记