邵清姿扇舞音乐:中国人民解放军兰州军区主要领导名单 各机构负责人 简历(截至2011年1月)
中国人民解放军兰州军区主要领导名单 各机构负责人 简历(截至2011年1月)
(2011-01-28 12:17:14)郭洪超
山东
兰州军区
中国人民解放军
第47集团军
军事
司令员王国生上将(1947.02-,吉林大安人)
政治委员
李长才中将(1949.01-,安徽合肥人)
副司令员
关 凯中将(1948.03-,山东东明人)
郭洪超中将(1949.10-,山东冠县人)
赵建中中将(1950.10-,河北海兴人)
朱清益空军中将(1948.12-,浙江永嘉人)
副政治委员
张国栋中将(1950.05-,吉林梨树人)
李国辉中将(1950.06-,山东陵县人)
司令部
参谋长
刘粤军中将(1954.09-,山东荣成人)
副参谋长
李 星少将
王振国少将
政治部
主任
苗 华少将(1955.11-,江苏如皋人)
副主任
李炳仁少将(1952.09-,甘肃白银人)
王文杰少将
联勤部
部长 占国桥少将(浙江萧山人)
政治委员 邓瑞华少将
装备部
部长 高 亢少将
陆军第21集团军(陕西宝鸡,68210部队)
军长 何清成少将(1958-,四川蓬溪人)
政治委员 刘 雷少将(1957.01-,山东东阿人)
陆军第47集团军(陕西临潼,68310部队)
军长 彭 勇少将(1954-,河北石家庄人)
政治委员 范长秘少将(1955.06-,山东乐陵人)
甘肃省军区
司令员 陈知庶少将(1954-,湖南湘乡人)
政治委员 傅传玉少将
陕西省军区
司令员 程 兵少将(1950-,山西河曲人)
政治委员 段进虎少将(1952.07-,陕西韩城人)
宁夏军区
司令员 田民洲少将
政治委员 王志宏少将(1955-,陕西彬县人)
青海省军区
司令员 张书领少将(1952-,安徽淮南人)*
政治委员 武玉德少将
西安陆军学院
院长 马慧祥大校
政治委员 高荣根大校
新疆军区
PLA Xinjiang Military Area Command
司令员
朱锦林中将(1950.03-,浙江杭州人)*
政治委员
王建民少将(1951.11-,甘肃庆阳人)
副司令员
来策义少将(1953.02-,陕西礼泉人)
万宗林少将(1952.07-,河北涞水人)
赛买提·买买提少将(1956.11-,新疆吐鲁番人,维吾尔族)
王聪民少将(1954.02-,山东日照人)
副政治委员
邓宁峰少将(甘肃庆阳人)
王全生少将(1954.04-,陕西周至人)
马合木提·库尔班少将
邓长宇少将(1954-,山东聊城人)
参谋长
彭新国少将(1951.06-,湖南攸县人)
政治部主任
张福基少将
联勤部
部长 齐延平少将
政治委员
装备部
部长 魏满湖大校
南疆军区
司令员 郭景洲少将(1953.07-,陕西华县人)
政治委员 林淼鑫少将(1955-,湖南人)
新疆生产建设兵团军事部
部长 高龙福少将(1956.07-)
政治委员 王兴国少将(1956.09-,湖南衡阳人)
副大军区职以上干部简历
王国生 1947年2月生,吉林大安人。1968年2月参加中国人民解放军。2005年晋升中将军衔,2010年晋升上将军衔。曾任64军190师团长,1990年任副师长,师长,1996年7月任第64集团军参谋长、1998年8月任第40集团军副军长、2001年12月任军长。2003年12月任兰州军区参谋长。2007年6月任兰州军区司令员。中共第17届中央委员。
李长才 1949年1月生,安徽合肥人。1969年12月入伍,2006年晋升中将军衔。曾任南京军区政治部干部部干事,第12集团军34师政治委员,36师政治委员,第12集团军副政治委员,第31集团军政治委员。2005年7月任南京军区政治部主任。2006年12月任南京军区副政治委员。2007年9月任兰州军区政治委员。中共第17届中央委员。
关 凯 1948年3月生,山东东明人。2007年晋升中将军衔。曾任沈阳军区司令部作战部部长,第16集团军副军长、军长。2005年12月任兰州军区副司令员。
郭洪超 1949年10月生,山东冠县人。1969年12月入伍,1970年7月加入中国共产党。1997年晋升为少将军衔。2007年晋升中将军衔。历任团后勤处运输队战士、技师、后勤处助理员、处长。1981年1月毕业于解放军后勤学院,后任炮兵师后勤部副部长、部长。1986年3月任兰州军区政治部管理处处长、副秘书长。1991年6月任兰州军区后勤部生产管理部部长。1995年1月后任兰州军区后勤部副部长、联勤部副部长。2003年7月任兰州军区联勤部部长。2006年8月任兰州军区副司令员。
赵建中 1950年10月生,河北海兴人。1968年3月参加中国人民解放军。2008年晋升中将军衔。历任第38集团军高炮旅长,第47集团军副参谋长,1997年7月任139师代师长,1998年10月任第47集团军参谋长,1999年7月任副军长,甘肃省军区司令员,2004年任总参谋部动员部部长,2007年6月任兰州军区副司令员。
张国栋 1950年5月生,吉林梨树人,2008年晋升中将军衔。曾任总政组织部副部长,成都军区政治部副主任,2006年12月任兰州军区政治部主任。2010年12月任兰州军区副政治委员。
李国辉 1950年6月生,山东陵县人。1968年2月参加工作。2000年晋升为少将军衔。2009年晋升中将军衔。历任第38集团军112师政委,1998年12月任第38集团军政治部主任,2000年12月任副政治委员。2002年5月任第24集团军政治委员。2003年12月任山西省军区政治委员。2008年7月任兰州军区副政治委员。
刘粤军 1954年9月生,山东荣成人。1972年6月加入中国共产党,1970年1月参加中国人民解放军。1999年晋升少将军衔。2008年晋升中将军衔。1970年1月陆军战士;1973年12月陆军排长;1974年9月陆军连长;1979年7月陆军367团司令部作训股股长;1980年6月陆军营长;1981年5月陆军367团参谋长;1987年7月陆军团长;1989年6月步兵第121师参谋长;1992年12月步兵第121师副师长;1993年4月驻香港部队深圳基地主任(副师职);1994年4月步兵第121师师长;1996年步兵第123师师长;1998年10月陆军41集团军参谋长;1999年4月驻澳门部队司令员(副军职)(期间:2001年9月至2002年2月在国防大学基本系学习;1997年8月至1999年12月在中共中央党校经济管理专业函授学习);2002年2月陆军42集团军军长。2007年6月兰州军区参谋长。中共第16、17届中央候补委员。
苗 华 1955年11月生,原籍江苏如皋,生于福建福州。1969年12月参加中国人民解放军,1973年9月加入中国共产党。2001年晋升少将军衔。曾任第31集团军政治部主任。2005年7月任第12集团军政治委员。2010年12月任兰州军区政治部主任。
朱锦林 1950年3月生,浙江杭州人。1969年12月参加中国人民解放军。2008年晋升中将军衔。历任排长,连长,营长,团参谋长、团长,师参谋长、副师长、1993年2月任55师师长,1997年12月任第21集团军参谋长,1999年7月任副军长,2000年12月任南疆军区司令员,2007年12月任新疆军区司令员。
王建民 1951年11月生,甘肃庆阳人。1993年1月任兰州军区政治部宣传部部长,1998年4月任新疆军区步兵第11师政治委员,兰州军区政治部副主任,2009年12月任新疆军区政治委员。