陈若琳父母是干什么的:中共历任领导人及中国历任国家主席 - hcs2006的日志 - 网易博客
来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/10/06 00:47:29
中共历任领导人及中国历任国家主席
中共历任领导人 领导名称 主政姓名 职务 住持工作时间 备注
陈独秀 中央执委会委员长 1921.7—1922.7 中共一大和二大
周佛海 代理书记 1921.8—1921.9 三大于23年6月继续选举陈
陈独秀 中央执委会委员长 1922.7—1925.1 25年1月中共四大选陈为总书记
陈独秀 中央委员会总书记 1925.1—1927.7 1927.5中共五大称中央委员会总书记
张国焘 主持临时政治局常委工作 1927.7—1927.8
瞿秋白 中央临时政治局负责人 1927.8—1928.7 1927年8月八七会议
向忠发 1928.7—1931.6 1931年6月向被国民党处决
李立三 中央宣传部长(掌中央实权) 1930.9月前
瞿秋白 中央政治局常委(主持工作) 1930.9—1931.1
陈绍禹即王明 中央政治局常委(主持工作) 1931.1—1931.9 1931年1月六届四中全会后实权由陈(王明)掌握
秦帮宪 (博古) 中共中央总书记 1931.9—1935.1
张闻天 (洛甫) 中共中央总书记 1935.1—1943.3 1935年1月遵义会议选举产生
毛泽东 中共中央总书记 1943.3—1945.6 张闻天的头衔为“负总责”
毛泽东 中共中央主席 1945.6—1956.9 1945年6月中共七届一中全会产生
毛泽东 中共中央主席 1956.9—1969.4 1956年9月中共八届一中全会产生
毛泽东 中共中央主席 1969.4—1973.8 1969年4月中共九届一中全会产生
毛泽东 中共中央主席 1973.8—1976.9 1973年8月中共十届一中全会产生
华国锋 中共中央主席 1976.10—1981.6 1976年10月中央政治局会议通过,1977年7月十届三中全会追认,1977年8月中共十一届一中全会选举产生.
胡耀邦 中共中央总书记 1981.6—1987.1
赵紫阳 中共中央总书记 1987.1—1989.5
江泽民 中共中央总书记 1989.6—2002.11
胡锦涛 中共中央总书记 2002.11起上任 中共十六届一中全会
中央人民政府主席(1949年10月1日-1954年9月27日)
毛泽东
籍贯:湖南湘潭
生卒:1893年12月26日—1976年9月9日
任期:1949年10月1日~1954年9月27日
中华人民共和国主席(1954年9月27日-)
毛泽东
籍贯:湖南湘潭
生卒:1893年12月26日—1976年9月9日
任期:1954年9月27日~1959年4月27日
刘少奇
籍贯:湖南宁乡
生卒:1898年11月24日-1969年11月12日
任期:1959年4月27日~1968年10月31日
宋庆龄,董必武
副主席代行主席的职权
任期:1968年10月31日~1972年2月24日
董必武
以代主席名义行主席职权
任期:1972年2月24日~1975年1月17日
李先念
籍贯:湖北红安
生卒:1909年6月23日-1992年6月21日
任期:1983年6月18日~1988年4月8日
杨尚昆
籍贯:重庆潼南
生卒:1907年8月3日-1998年9月14日
任期:1988年4月8日~1993年3月27日
江泽民
籍贯:江苏扬州
生卒:1926年8月17日-
任期:1993年3月27日~2003年3月15日
胡锦涛
籍贯:安徽绩溪
生卒:1942年12月21日-
任期:2003年3月15日~现任
历任国家军委主席
1949年10月~1954年9月
毛泽东
1983年6月~1990年3月
邓小平
1990年4月~2005年3月
江泽民
2005年3月~今
中共历任领导人 领导名称 主政姓名 职务 住持工作时间 备注
陈独秀 中央执委会委员长 1921.7—1922.7 中共一大和二大
周佛海 代理书记 1921.8—1921.9 三大于23年6月继续选举陈
陈独秀 中央执委会委员长 1922.7—1925.1 25年1月中共四大选陈为总书记
陈独秀 中央委员会总书记 1925.1—1927.7 1927.5中共五大称中央委员会总书记
张国焘 主持临时政治局常委工作 1927.7—1927.8
瞿秋白 中央临时政治局负责人 1927.8—1928.7 1927年8月八七会议
向忠发 1928.7—1931.6 1931年6月向被国民党处决
李立三 中央宣传部长(掌中央实权) 1930.9月前
瞿秋白 中央政治局常委(主持工作) 1930.9—1931.1
陈绍禹即王明 中央政治局常委(主持工作) 1931.1—1931.9 1931年1月六届四中全会后实权由陈(王明)掌握
秦帮宪 (博古) 中共中央总书记 1931.9—1935.1
张闻天 (洛甫) 中共中央总书记 1935.1—1943.3 1935年1月遵义会议选举产生
毛泽东 中共中央总书记 1943.3—1945.6 张闻天的头衔为“负总责”
毛泽东 中共中央主席 1945.6—1956.9 1945年6月中共七届一中全会产生
毛泽东 中共中央主席 1956.9—1969.4 1956年9月中共八届一中全会产生
毛泽东 中共中央主席 1969.4—1973.8 1969年4月中共九届一中全会产生
毛泽东 中共中央主席 1973.8—1976.9 1973年8月中共十届一中全会产生
华国锋 中共中央主席 1976.10—1981.6 1976年10月中央政治局会议通过,1977年7月十届三中全会追认,1977年8月中共十一届一中全会选举产生.
胡耀邦 中共中央总书记 1981.6—1987.1
赵紫阳 中共中央总书记 1987.1—1989.5
江泽民 中共中央总书记 1989.6—2002.11
胡锦涛 中共中央总书记 2002.11起上任 中共十六届一中全会
中央人民政府主席(1949年10月1日-1954年9月27日)
毛泽东
籍贯:湖南湘潭
生卒:1893年12月26日—1976年9月9日
任期:1949年10月1日~1954年9月27日
中华人民共和国主席(1954年9月27日-)
毛泽东
籍贯:湖南湘潭
生卒:1893年12月26日—1976年9月9日
任期:1954年9月27日~1959年4月27日
刘少奇
籍贯:湖南宁乡
生卒:1898年11月24日-1969年11月12日
任期:1959年4月27日~1968年10月31日
宋庆龄,董必武
副主席代行主席的职权
任期:1968年10月31日~1972年2月24日
董必武
以代主席名义行主席职权
任期:1972年2月24日~1975年1月17日
李先念
籍贯:湖北红安
生卒:1909年6月23日-1992年6月21日
任期:1983年6月18日~1988年4月8日
杨尚昆
籍贯:重庆潼南
生卒:1907年8月3日-1998年9月14日
任期:1988年4月8日~1993年3月27日
江泽民
籍贯:江苏扬州
生卒:1926年8月17日-
任期:1993年3月27日~2003年3月15日
胡锦涛
籍贯:安徽绩溪
生卒:1942年12月21日-
任期:2003年3月15日~现任
历任国家军委主席
1949年10月~1954年9月
毛泽东
1983年6月~1990年3月
邓小平
1990年4月~2005年3月
江泽民
2005年3月~今
中共历任领导人及中国历任国家主席 - hcs2006的日志 - 网易博客
中国历任国家主席风采/
中国历任国家主席风采
转:中国历任领导人
中国历任国家主席风采A
八大民主党派及历任领导人
越南共产党的历任领导人
我国历任国家主席
我国历任国家主席
为中国历任领导人制衣的“红色裁缝”
中国共产党及我国历任各部门领导人一览
引用 中国人民解放军历任总参谋长 - 破书屋主的日志 - 网易博客
【引用】中国共产党中央办公厅历任主任 - 傲雪寒梅的日志 - 网易博客
中共历任湖北省委书记
张子林书法 收藏 中国共产党历任领导人及历次党代会
历任中国铁道部副部长哪几位及个人简历
中共历届领导人集体合影!【珍藏】 - 無為居士的日志 - 网易博客
毛泽东的历任妻子及子女
中共新疆维吾尔族自治区历任书记
中共新疆维吾尔族自治区历任书记!!!
历任美驻华大使的中国故事
中国人大历任委员长
中国政协历任主席
中国历任国防部长