降头2007无删减版:中国历任团中央书记处书记今何在?—— 李奉先 博客
中国历任团中央书记处书记今何在?
2011-08-18 20:55:05
归档在 人在旅途 | 浏览 18253 次 | 评论 6 条
中国历任团中央书记处书记今何在?
(中国高层及地方大员,基本上都在团中央书记处得以历练。笔者据相关资料特以整理,蓝色标志均为团中央书记处第一书记。)
1978年以来历任团中央书记处书记任职及现状:
1.韩 英:1935年1月出生,辽宁阜新人。1978年10月在山西省委书记任上被华国锋调任团中央书记处第一书记。1999年2月至2000年3月任神华集团有限责任公司副董事长。
2.胡启立:1929年10月出生,陕西榆林人。1978年10月任团中央书记处书记。上世纪80年代,先后担任天津市委书记、市长,中央办公厅主任,中央政治局委员,中央政治局常委。1989年被免去常委职务,仅保留中央委员。
3.胡德华:浙江上虞人(与刘少奇之子同名),1925年12月出生。1978年9月任共青团中央第十届书记处书记。2009年11月在京逝世,享年84岁。
4.李瑞环:1934年9月出生,天津宝坻人。1981年1月至1982年,任中共天津市委常委、副市长,共青团中央书记处书记。曾任中共中央政治局常委,全国政协主席。现退休。
5.王兆国:1941年7月出生,河北丰润人。1982年11月至1984年11月,任团中央书记处书记、第一书记。曾任中共中央办公厅主任、中央统战部部长。现任中央政治局委员、全国人大委员长、全国总工会主席。
6.胡锦涛:1942年12月出生,安徽绩溪人。1982年12月至1985年7月任中央书记处第一书记,任职时年仅40岁。后来历任贵州省委书记、西藏自治区党委书记、中央政治局常委兼中央书记处书记、国家副主席,中央军委副主席兼中央党校校长。现任中央委员会总书记,国家主席,中共中央军委主席,国家中央军委主席。
7.刘延东:女,1945年11月出生,江苏南通人。1982年12月至1991年3月,任共青团中央书记处常务书记、全国青联主席。现任中央政治局委员,国务委员、国务院党组成员。
8.李源潮:1950年11月出生,江苏涟水人。1983年12月至1990年12月,任团中央书记处书记。现任中央政治局委员、中央书记处书记,中组部部长。 。
9.宋德福:1946年2月出生,河北盐山人。1983年12月至1993年3月,任团中央书记处第一书记,时年37岁。曾任人事部部长、中共福建省委书记。
10.张宝顺:1950年2月出生,河北秦皇岛人。1985年11月至1993年4月,任团中央书记处书记。现任安徽省委书记、省人大常委会主任。
11.李克强:1955年7月出生,安徽定远人。1985年11月至1998年6月,任团中央书记处书记、第一书记。后历任河南省省长、河南省委书记、辽宁省委书记。现任政治局常委、国务院副总理。
12.刘奇葆:1953年1月出生,安徽宿松人。1985年11月至1993年8月,任团中央书记处书记兼机关党委书记。现任四川省委书记、省人大常委会主任、省军区党委第一书记。
13.袁纯清:1952年3月出生,湖南汉寿人。1992年12月至1997年10月,任团中央书记处书记、中央纪委常委。曾任陕西省委副书记、西安市委书记、陕西省省长。现任山西省委书记、省人大常委会主任。
14.吉炳轩:1951年11月出生,河南孟津人。团中央书记处书记 1993年5月至1995年7月,由新乡市委书记升任团中央书记处书记。现为黑龙江省委书记、省人大常委会主任。
15.姜大明:1953年3月出生,山东荣成人。1993年5月至1998年7月,任团中央书记处书记。现任山东省委副书记、省长。
16.周 强:1960年4月出生,湖北黄梅人。1998年6月至2006年9月,任团中央书记处第一书记。现任湖南省委书记、省人大常委会主任。
17.胡春华:1963年4月出生,湖北五峰人。2006.11任团中央书记处第一书记。现为内蒙古自治区党委书记、自治区人大常委会主任。
18.陆 昊:1967年6月出生,上海市人,生于陕西西安。35岁的陆昊已成为北京最年轻副市长,2008年6月在共青团十六届一中全会上当选为团中央书记处第一书记。
附:1978年前团中央历任第一书记 一览表
一、社会主义青年团第一届中央执行委员会书记 方国昌(施存统)
二、 社会主义青年团第二届中央执行委员会中央局委员长 邓中夏
社会主义青年团第二届中央执行委员会委员长 刘仁静
三、共产主义青年团第三届中央执行委员会总书记 张太雷
四、共产主义青年团第四届中央执行委员会总书记 任弼时
五、 共产主义青年团第五届中央委员会第一书记 关向应(先)、博 古(后)
六、中国新民主主义青年团第一届中央委员会第一书记 冯文彬
七、中国新民主主义青年团一届三中全会书记处常务书记 廖承志
八——十四、青年团第二至八届中央委员会书记处第一书记 胡耀邦
十五、中国共产主义青年团第九届中央书记处第一书记 胡克实