黑白条纹长裙上衣搭配:当今政坛名人简历(6)----吉林省
孙政才----男,汉族,
王儒林----男,汉族,
巴音朝鲁----男,蒙古族,
竺延风----男,汉族,
金振吉----男,朝鲜族,
黄燕明----男,汉族,1955年1月生,北京市人,中共党员,中央党校在职研究生班政治学专业毕业,中央党校在职研究生学历。现任十一届全国人大常委会委员、全国人大华侨委员会委员,中共吉林省委常委、省委组织部部长。2002年03月起任中央国家机关工委副书记、国家机关工会主席。2008年12月起任中共吉林省委常委、组织部部长。2008年3月当选第十一届全国人大常委会委员、全国人大华侨委员会委员。第十一届全国人大代表(吉林)。
马俊清----男,汉族,1956年10月生,吉林公主岭人,1975年7月参加工作,1976年3月加入中国共产党,吉林大学经济管理专业毕业,研究生学历,经济学博士。现任中共吉林省委常委、副省长。1975年7月——1978年,怀德县毛城子乡下乡知青、大队党支部书记;1978年——1983年,怀德县运输公司、县劳动局、县安全生产办公室科员,怀德县委办公室、政策研究室干事,共青团怀德县委副书记;1983年——1985年2月,怀德县委常委、团县委书记,怀德县委常委、宣传部长; 1985年2月——1986年1月,公主岭市(地级市)怀德区委副书记;1986年月——1992年1月,共青团吉林省委副书记、党组副书记,省青联主席;1992年1月——1995年1月,共青团吉林省委书记、党组书记,省青联主席兼省团校校长;1995年1月——1997年1月,中共松原市委副书记;1997年1月——2000年12月,中共松原市委副书记、代市长、市长;2000年12月——2003年1月,中共四平市委书记;2003年1月——2004年12月,吉林省政府秘书长;2004年12月——2007年5月,中共吉林省委常委、省委宣传部部长;2007年5月——2008年8月,中共吉林省委常委、省委秘书长、省直机关工委书记;2008年8月——,中共吉林省委常委、副省长。中共十六大代表,第九届全国人大代表(吉林)。七届吉林省委候补委员,八届吉林省委委员。
高广滨----男,汉族,1963年5月生,黑龙江哈尔滨人,1984年6月加入中国共产党,1984年7月参加工作,吉林大学经济管理学院国民经济计划与管理专业毕业,研究生学历,经济学博士。现任中共吉林省委常委、长春市委书记。1980.09——1984.07,长春光机学院(现长春理工大学)工程系光学仪器专业学生;1984.07——1985.02长春光机学院工程系团总支书记; 1985.02——1986.04,长春光机学院团委副书记;1986.04——1986.10,长春光机学院团委书记; 1990.02——1992.08,共青团吉林省委学校工作部副部长(主持工作);1992.08——1992.09,共青团吉林省委学校工作部部长(其间曾到延边朝鲜族自治州挂职龙井县东盛涌乡党委副书记); 1992.09——1997.11,共青团吉林省委副书记(其间曾到公主岭市挂职市委副书记); 1997.11——2000.12,共青团吉林省委书记、党组书记、省青联主席;2000.12——2001.02,中共吉林省松原市委副书记、副市长、代市长(正厅级);2001.02——2003.04,中共吉林省松原市委副书记、市长;2003.04——2007.05,中共吉林省通化市委书记;2007.05——,中共吉林省委常委、长春市委书记(副部级)。是中共十七大代表,第十届全国人大代表,中共吉林省第八届、第九届省委委员,第九届省委常委。
房俐----女,汉族,1955年10月生于吉林省辽源市,1973年3月参加工作,1975年5月加入中国共产党,吉林大学国民经济管理专业本科毕业,吉林大学世界经济(国际金融)专业研究生毕业,经济学硕士。吉林省委常委、省委秘书长、省直机关工委书记。1973.03-1975.07吉林省伊通县小孤山公社知青,集体户户长 ;1975.07-1976.09吉林省四平地区妇联干部;1976.09-1978.09中共吉林省委组织部干部 ;1978.09-1988.09共青团吉林省委干部、宣传部副部长、研究室主任;1988.09-1990.09中共长春市南关区委副书记 ;1990.09-1995.10共青团吉林省委副书记;1995.10-1997.10中共吉林省委宣传部副部长兼省精神文明建设办公室副主任 ;1997.10-2001.11中共吉林省委宣传部副部长兼省精神文明建设办公室主任(正厅长级);2001.11-2004.12中共吉林市委副书记、常务副市长(正厅长级);2004.12-2005.01中共白城市委副书记、代市长;2005.01-2007.06中共白城市委副书记、市长 ;2007.06-2007.12吉林省省长助理;2007.12-2008.01吉林省委常委、省长助理 ;2008.01-2008.08吉林省委常委、副省长、党组成员;2008.08--吉林省委常委、省委秘书长、省直机关工委书记。
陈伦----1953年12月,男,福建福州人,在职研究生班进修,大专学历,曾任福州市副市长。现任中共吉林省委常委、省纪委书记。1975.09——1978.04,福建省福州市第一家具厂装配车间工人、工会干事;1978.04——1980.02,在福建省福州师范专科学校中文专业学习; 1980.02——1981.04,福建省福州市第八中学教师;1981.04——1984.06,福建省福州市委政研室干部;1984.06——1984.12,福建省福州市委办公厅干部;1984.12——1989.02,福建省福州市委办公厅副主任;1989.02——1993.07,福建省福州市委副秘书长、办公厅主任;1993.07——1995.07,福建省福州市郊区区委书记;1995.07——1998.08,福建省福州市政府副市长(其间:1996.03—1998.05参加厦门大学法律系国际经济法专业研究生课程班学习);1998.08——2001.09,福建省福州市委常委、市纪委书记(其间:1999.03—1999.06在福建省委党校地厅级干部进修班学习); 2001.09——2003.10,福建省福州市委副书记、市纪委书记;2003.10——2011.02,福建省纪委副书记、省监察厅厅长;2011.02——,吉林省委常委、省纪委书记。
陈伟根----男,汉族,1955年3月出生,浙江绍兴人,1982年12月加入中国共产党,1978年8月参加工作,研究生学历,工商管理硕士学位,高级工程师。吉林省副省长。1978年毕业于上海交通大学船舶制造系,2001年获得中欧工商管理学院授予的工商管理硕士学位,高级工程师。中国机械进出口总公司(现更名为中国机械进出口(集团)有限公司)副处长、处长、驻香港公司总经理、总公司副总经理,中国机械进出口(集团)有限公司代总经理、总经理、董事长;2000.09-2003.06中国通用技术(集团)控股有限责任公司党组成员、常务董事、总经理;2003.06-2005.03中国通用技术(集团)控股有限责任公司党组书记、董事长、总经理;2005.03-2007.05中国通用技术(集团)控股有限责任公司党组书记、董事长;2007.05吉林省副省长。
王祖继----1958年5月出生,天津宝坻人,汉族。 1985年11月加入中国共产党,1975年2月参加工作,上海交通大学工业管理工程专业大学本科毕业,硕士学位。吉林省副省长、党组成员。河北省张北县第一中学校办工厂工人,县水泥厂工人;国家计委投资司一处副主任科员、主任科员;国家计委办公厅副处级秘书、正处级秘书;国家开发银行办公室正处级秘书,国家开发银行东北信贷局副局长;2002-2005.3国家开发银行长春分行行长、党委书记;国家开发银行业务发展局局长,综合计划局局长(期间曾任国家开发银行行长陈元秘书);2005.3-2005.5吉林省人民政府省长助理、省政府党组成员(挂职);2005.5.28-2006.3吉林省人民政府省长助理、省政府党组成员(挂职)、兼吉林省人民政府国有资产监督管理委员会主任;2006.3-2006.6吉林省省长助理、党组成员(挂职)、省发展和改革委员会主任、省国有资产监督管理委员会主任;2006.6吉林省省长助理、党组成员(挂职)、省发展和改革委员会主任;吉林省省长助理、党组成员(挂职)、省政府副秘书长、省发展和改革委员会主任;2008.01吉林省副省长、党组成员。
王化文----男,汉族,1957年3月生,吉林双辽人,1978年4月加入中国共产党,现任吉林省副省长。历任吉林省财政厅预算处副处长,人事处副处长,预算处处长;省国有资产管理局副局长;省财政厅副厅长、党组成员。2002年3月任吉林省财政厅党组书记、厅长。2008年1月任吉林省省长助理、省政府党组成员,省财政厅党组书记、厅长。2011年4月任吉林省副省长、省政府党组成员。中共吉林省十届省委委员,吉林省十一届人大代表,十一届全国人大代表。
李福春----男,汉族,
薛康----男,1958年10月生,籍贯辽宁,出生于吉林长春。1982年毕业于东北师范大学物理系,获学士学位。吉林省政协副主席。1984年获硕士学位,后留校任教。1987年至1990年于兰州大学物理系学习, 获博士学位,被杨振宁推荐到南开大学数学研究所做博士后。1990年至1993年南开大学数学研究所开展博士后研究。期间赴美国纽约州立大学石溪分校理论物理所作访问学者。1990年晋升为副教授。1992年晋升为教授。1992年任东北师大物理学院理论物理研究所所长、教授,1995年被评为博士生导师,1999年起任东北师大副校长。他还是吉林省物理学会副理事长、长春市物理学会理事长。2008年1月当选吉林省政协副主席。 中国民主促进会会员,教授,博士生导师。第九、十届全国政协委员,第九、十届民进中央委员,长春市政协常委、副主席,民进吉林省主委,民进长春市主委,南开大学数学所理论物理研究室和中科院长春精密机械与物理研究所兼职教授、博士导师,长春市科协副主席。
支建华----男,汉族,1956年6月生,吉林和龙人。1998年加入九三学社。高级工程师。现任九三学社第十二届中央委员会常委,九三学社吉林省第六届委员会主委,第十一届全国政协委员,吉林省第十届政协副主席,吉林省质量技术监督局副局长,高级工程师,国家标准化学会常务理事,吉林标准化学会副理事长。吉林省检察院特邀检察员。1978年至1982年就读于吉林工业大学机械系焊接专业,获学士学位;1982年至1984年在辽源市通用机械厂担任技术员;1984年至1989年任长春市朝阳区人民政府经济计划委员会副主任。1989年至1992年任长春市冶金局局长助理。1992年至1995年任长春市朝阳区人民政府副区长。1993年至1996年在南开大学经济学专业攻读研究生,获硕士学位。1995年至2000年任长春市质量技术监督局副局长。 其间,2004年3月至11月挂职任信息产业部科技司副司长。2007年至今任九三学社吉林省委员会主委。2007年至今在清华大学工商管理专业攻读研究生。2008年1月当选吉林省政协副主席 。第八届吉林省政协常委,第七、八届长春市政协常委。第九届吉林省政协常委。曾任九三学社第十一届中央委员会委员,吉林省第五届委员会常委、副主委。吉林省第八、九届政协常委。