良陈美锦叶限番外:历任国务院总理、副总理、国务委员观看
来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/10/04 04:57:15
历任国务院总理、副总理、国务委员名单
中国政府网资料
中央人民政府政务院 总 理 周恩来
(1949年10月1日中央人民政府委员会第一次会议通过任命。)
副总理 董必武 陈云 郭沫若 黄炎培
(1949年10月19日中央人民政府委员会第三次会议通过任命。)
邓小平
(1952年8月中央人民政府委员会第十七次会议通过任命。)
中华人民共和国国务院 1954年9月-1959年4月(第一届全国人大期间) 总 理 周恩来
副总理 陈 云 林 彪 彭德怀 邓小平 邓子恢 贺 龙
陈 毅 乌兰夫 李富春 李先念
(1954年9月27日第一届全国人民代表大会第一次会议根据中华人民共和国主席的提名决定。)
1959年4月-1965年1月(第二届全国人大期间) 总 理 周恩来
副总理 陈 云 林 彪 彭德怀 邓小平 邓子恢 贺 龙
陈 毅 乌兰夫 李富春 李先念 聂荣臻 薄一波
谭震林 陆定一 罗瑞卿 习仲勋
(1959年4月27日第二届全国人民代表大会第一次会议决定。)
1965年1月-1975年1月(第三届全国人大期间) 总 理 周恩来
副总理 林 彪 陈 云 邓小平 贺 龙 陈 毅 柯庆施
乌兰夫 李富春 李先念 谭震林 聂荣臻 薄一波
陆定一 罗瑞卿 陶 铸 谢富治
(1965年1月4日中华人民共和国第三届全国人民代表大会第一次会议决定。)
1975年1月-1978年3月(第四届全国人大期间) 总 理 周恩来(1976年1月8日逝世)
副总理 邓小平 张春桥 李先念 陈锡联 纪登奎 华国锋
陈永贵 吴桂贤(女) 王 震 余秋里 谷 牧
孙 健
(1975年1月17日第四届全国人民代表大会第一次会议决定任命。)
代总理 华国锋
(1976年2月2日中共中央决定。)
总 理 华国锋
(1976年4月7日中共中央政治局通过决议任命。)
1978年3月-1983年6月(第五届全国人大期间) 总 理 华国锋(-1980年9月)
总 理 赵紫阳(1980年9月-)
副总理 邓小平 李先念 徐向前 纪登奎 余秋里 陈锡联
耿 飚 陈永贵 方 毅 王 震 谷 牧 康世恩
陈慕华
(以上人员,1978年3月第五届全国人民代表大会第一次会议决定任命。)
副总理 王任重(1978年12月-)
陈 云(1979年7月-1980年9月)
薄一波(1979年7月-1980年9月)
姚依林(1979年7月-)
姬鹏飞(1979年7月-1982年5月)
赵紫阳(1980年4月-1980年9月)
万 里(1980年4月-)
杨静仁(1980年9月-1982年5月)
张爱萍(1980年9月-1982年5月)
黄 华(1980年9月-1982年5月)
国务委员 余秋里 耿 飚 方 毅 谷 牧 康世恩 陈慕华
薄一波 姬鹏飞 黄 华 张劲夫
(以上人员,1982年5月第五届全国人民代表大会常委会第二十三次会议决定任命。)
国务委员 张爱萍(1982年11月-)
1983年6月-1988年4月(第六届全国人大期间) 总 理 赵紫阳(-1987年11月)
代总理 李 鹏(1987年11月-)
副总理 万 里 姚依林 李 鹏 田纪云
(1983年6月第六届全国人民代表大会第一次会议决定。)
副总理 乔 石(1986年4月-)
国务委员 方 毅 谷 牧 康世恩 陈慕华(女) 姬鹏飞
张劲夫 张爱萍 吴学谦 王丙乾 宋 平
(1983年6月第六届全国人民代表大会第一次会议决定。)
国务委员 宋 健(1986年4月-)
1988年4月-1993年3月(第七届全国人大期间) 总 理 李鹏
副总理 姚依林 田纪云 吴学谦
副总理 邹家华(1991年4月-)
朱镕基(1991年4月-)
国务委员 李铁映 秦基伟 王丙乾 宋 健 王 芳
邹家华(-1991年4月) 李贵鲜 陈希同 陈俊生
国务委员 钱其琛(1991年4月-)
1993年3月-1998年3月(第八届全国人大期间) 总 理 李 鹏
副总理 朱镕基 邹家华 钱其琛 李岚清
(1993年3月第八届全国人民代表大会第一次会议决定。)
副总理 吴邦国 姜春云
(1995年3月第八届全国人民代表大会第三次会议决定。)
国务委员 李铁映 迟浩田 宋 健 李贵鲜 陈俊生
司马义·艾买提(维吾尔族) 彭云(女)
罗 干
1998年3月-2003年3月(第九届全国人大期间) 总 理 朱镕基
副总理 李岚清 钱其琛 吴邦国 温家宝
(1998年3月第九届全国人民代表大会第一次会议决定。)
国务委员 迟浩田 罗 干 吴 仪(女)
司马义·艾买提(维吾尔族) 王忠禹
(1998年3月第九届全国人民代表大会第一次会议决定。)
2003年3月-(第十届全国人大期间) 总 理 温家宝
副总理 黄 菊 吴 仪(女) 曾培炎 回良玉(回族)
国务委员 周永康 曹刚川 唐家璇 华建敏 陈至立(女)
第十一届人大(2008.3.)
总 理:温家宝
副 总 理:李克强、回良玉(回族)、张德江、王岐山 担任副总理时间最长的是:邓小平,1952年8月任政务院副总理,至1980年9月,中间1976年4月至1977年7月被撤职。
担任副总理时间最短的是:柯庆施,1965年1月任副总理,1965年4月去世。不到4个月。
年龄最小的副总理——孙健
有几个问题必须注意:
1、1949年10月至1954年9月之间的是中央人民政府政务院,受中央人民政府领导,总理、副总理由中央人民政府委员会会议决定。
1954年9月,国家管理体制发生变革,中央人民政府政务院改为中华人民共和国国务院,总理、副总理由全国人民代表大会选举产生,国家主席任命。这一体制沿用至今。国务院实际上履行了中央人民政府的职能。
因此,1949.10-1954.9的政务院不能称为“第一届”.
2、1982年5月,国务院领导体制发生变化,新设立国务委员职务,原来的副总理中万里、姚依林继续担任副总理,除杨静仁、张爱萍以外的改任国务委员。这一体制也沿用至今。 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
人民网资料历任国务院主要领导人名单
政务院总理、副总理、政务委员、秘书长名单 (1949—1954年) 总 理 周恩来 (1949年10月1日中央人民政府委员会第一次会议任命) 副总理 董必武 陈 云 郭沫若 黄炎培 (1949年10月19日中央人民政府委员会第三次会议通过任命) 政务委员 谭平山 谢觉哉 罗瑞卿 薄一波 曾 山 滕代远 章伯钧 李立三 马叙伦 陈劭先 王昆仑 罗隆基 章乃器 邵力子 黄绍 (1949年10月19日中央人民政府委员会第三次会议通过任命) 秘书长 李维汉 (1949年10月19日中央人民政府委员会第三次会议通过任命) 后任命 副总理 邓小平 (1952年8月7日中央人民政府委员会第十七次会议通过任命) 政务委员 李富春 (1950年4月11日中央人民政府委员会第六次会议通过任命) 秘书长 习仲勋 (1953年9月18日中央人民政府委员会第二十八次会议通过任命,同时免去李维 汉秘书长职务) 国务院总理、副总理、国务委员、秘书长名单 (1954年-1998年) 1954年9月—1959年4月 总 理 周恩来 (1954年9月27日第一届全国人民代表大会第一次会议根据中华人民共和国主席 提名通过决定。同日,毛泽东主席任命) 副总理 陈 云 林 彪 彭德怀 邓小平 邓子恢 贺 龙 陈 毅 乌兰夫 李富春 李先念 (1954年9月28日第一届全国人民代表大会第一次会议根据周恩来总理的提名通 过。9月29日毛泽东主席任命) 秘书长 习仲勋 (1954年9月27日第一届全国人民代表大会第一次会议通过任命) 1959年4月—1965年1月 总 理 周恩来 (1959年4月27日第二届全国人民代表大会第一次会议根据中华人民共和国主席 的提名决定) 副总理 陈 云 林 彪 彭德怀 邓小平 邓子恢 贺 龙 陈 毅 乌兰夫 李富春 李先念 聂荣臻 薄一波 谭震林 陆定一 罗瑞卿 习仲勋 (1959年4月28日第二届全国人民代表大会第一次会议根据周恩来总理的提名通过 ,中华人民共和国主席任命) 秘书长 习仲勋(兼) (1959年4月28日第二届全国人民代表大会第一次会议根据周恩来总理的提 名通过,中华人民共和国主席任命) 1965年1月—1975年1月 总 理 周恩来 (1965年1月3日第三届全国人民代表大会第一次会议根据中华人民共和国主席的提名决定) 副总理 林 彪 陈 云 邓小平 贺 龙 陈 毅 柯庆施 乌兰夫 李富春 李先念 谭震林 聂荣臻 薄一波 陆定一 罗瑞卿 陶 铸 谢富治 (1965年1月4日第三届全国人民代表大会第一次会议通过任命) 秘书长 周荣鑫 (1965年1月4日第三届全国人民代表大会第一次会议通过任命) 1975年1月—1978年3月 总 理 周恩来 (1975年1月17日第四届全国人民代表大会第一次会议决定。1976年1月8 日周恩来总理逝世) 副总理 邓小平 张春桥 李先念 陈锡联 纪登奎 华国锋 陈永贵 吴桂贤(女 ) 王 震 余秋里 谷 牧 孙 健 (1975年1月17日第四届全国人民代表大会第一次会议决定任命) 后任命 总 理 华国锋 (1976年2月2日中共中央决定任命华国锋为代总理。1976年4月7日中共中央政治局通过决议任命华国锋为总理) 1978年3月—1983年6月 总 理 华国锋 (1978年3月5日第五届全国人民代表大会第一次会议根据中国共产党中央委员会 的 提议通过决定。1980年9月10日全国人民代表大会第三次会议接受华国锋辞去总理职务的请求) 副总理 邓小平 李先念 徐向前 纪登奎 余秋里 陈锡联 耿 飚 陈永贵 方 毅 王 震 谷 牧 康世恩 陈慕华(女) (1978年3月5日第五届全国人民代表大会第一次会议决定任命) 秘书长 姬鹏飞 (1978年3月5日第五届全国人民代表大会第一次会议决定任命。1981年3月 6日第五届全国人大常委会第十七次会议决定免去) 后任命 总 理 赵紫阳 (1980年9月10日第五届全国人民代表大会第三次会议决定任命) 副总理 王任重 (1978年12月26日第五届全国人民代表大会常委会第五次会议通过任命) 副总理 陈 云 薄一波 姚依林 (1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议决定任命) 副总理 姬鹏飞 (1979年9月13日第五届全国人民代表大会常务委会第十一次会议决定任命) 副总理 赵紫阳 万 里 (1980年4月16日第五届全国人民代表大会常委会第十四次会议决定任命) 副总理 杨静仁 张爱萍 黄 华 (1980年9月10日第五届全国人民代表大会第三次会议决定任命) 副总理 万 里 姚依林 (1982年5月4日第五届人民代表大会常委会第二十三次会议决议,万里、姚依林 继任国务院副总理) 国务委员 余秋里 耿 飚 方 毅 谷 牧 康世恩 陈慕华(女) 薄一波 姬鹏 飞 黄 华 张劲夫 (1982年5月4日第五届全国人民代表大会常委会第二十三次会议决定任命。同时,免去余秋里、耿飚、方毅、谷牧、康世恩、陈慕华(女)、薄一波、姬鹏飞、杨静仁、张爱 萍、黄华的国务院院副总理职务) 国务委员 张爱萍 (1982年11月19日第五届全国人民代表大会常委会第二十五次会议决定任命) 国务院顾问 钱之光 刘澜波 李 强 曾 生 (1981年3月6日第五届全国人民代表大会常委会第十七次会议决定任命) 秘书长 金 明 (1979年6月12日第五届全国人大常委会第八次会议决定任命) 秘书长 杜星垣 (1981年3月6日第五届全国人民代表大会常委会第十七次会议决定任命) 秘书长 杜星垣 (1982年5月4日第五届全国人民代表大会常委会第二十三次会议决定杜星垣继任 国务院秘书长) 1983年6月—1988年4月 总 理 赵紫阳 (1983年6月18日第六届全国人民代表大会第一次会议根据中华人民共和国主席 的提名通过决定) 副总理 万 里 姚依林 李 鹏 田纪云 (1983年6月18日第六届全国人民代表大会第一次会议通过决定) 秘书长 田纪云(兼) (1983年6月18日第六届全国人民代表大会第一次会议通过决定) 后任命 代总理 李 鹏 (1987年11月24日第六届全国人大常委会第二十三次会议通过决定) 副总理 乔 石 (1986年4月12日第六届全国人民代表大会第四次会议决定任命) 国务委员 方 毅 谷 牧 康世恩 陈慕华(女) 姬鹏飞 张劲夫 张爱萍 吴学谦 王丙乾 宋 平 国务委员 宋 健 (1986年4月12日第六届全国人民代表大会第四次会议决定任命) 秘书长 陈俊生 (1985年11月22日第六届全国人大常委会第十三次会议通过任命) 1988年4月—1993年3月 总 理 李 鹏 (1988年4月13日第七届全国人民代表大会第一次会议根据杨尚昆主席的提名通 过任命) 副总理 姚依林 田纪云 吴学谦 (1988年4月13日第七届全国人民代表大会第一次会议通过决定) 国务委员 李铁映 秦基伟 王丙乾 宋 健 王 芳 邹家华 李贵鲜 陈希同 陈俊生 (1988年4月13日第七届全国人民代表大会第一次会议通过决定) 秘书长 陈俊生(兼) (1988年4月13日第七届全国人民代表大会第一次会议决定) 后任命 副总理 邹家华 朱镕基 (1991年4月9日第七届全国人民代表大会第五次会议决定任命) 副总理 钱其琛 (1991年4月9日第七届全国人民代表大会第五次会议决定任命) 秘书长 罗 干 (1988年12月29日第七届全国人大常委会第五次会议决定任命) 1993年3月—1998年3月 总 理 李 鹏 (1993年3月31日第八届全国人民代表大会第一次会议根据江泽民主席的提名通 过任命) 副总理 朱镕基 邹家华 钱其琛 李岚清 (1993年3月31日第八届全国人民代表大会第一次会议决定任命) 国务委员 李铁映 迟浩田 宋 健 李贵鲜 陈俊生 司马义·艾买提(维吾尔族) 彭珮云(女) 罗 干 (1993年3月31日第八届全国人民代表大会第一次会议决定任命) 秘书长 罗 干(兼) (1993年3月31日第八届全国人民代表大会第一次会议决定任命) 后任命 副总理 吴邦国 姜春云 (1995年3月18日第八届全国人民代表大会第五次会议决定任命) 1998年3月—2003年3月 总 理 朱镕基 (1998年3月17日第九届全国人民代表大会第一次会议根据江泽民主席的提名通过任命) 副总理 李岚清 钱其琛 吴邦国 温家宝 (1998年3月17日第九届全国人民代表大会第一次会议的决定任命) 国务委员 迟浩田 罗干 吴仪(女) 司马义·艾买提(维吾尔族) 王忠禹 (1998年3月17日第九届全国人民代表大会第一次会议的决定任命) 秘书长 王忠禹(兼) (1998年3月17日第九届全国人民代表大会第一次会议的决定任命) 2003年3月—2008年3月 总 理 温家宝 (2003年3月第十届全国人民代表大会第一次会议根据胡锦涛主席的提名通过任命) 副总理 黄菊 吴仪(女) 曾培炎 回良玉 (2003年3月第十届全国人民代表大会第一次会议的决定任命) 国务委员 周永康 曹刚川 唐家璇 华建敏 陈至立(女) (2003年3月第十届全国人民代表大会第一次会议的决定任命) 秘书长 华建敏(兼) (2003年3月第十届全国人民代表大会第一次会议的决定任命)
2008年3月— 总 理 温家宝 (2008年3月第十一届全国人民代表大会第一次会议根据胡锦涛主席的提名通过任命) 副总理 李克强 回良玉 张德江 王岐山 (2008年3月第十一届全国人民代表大会第一次会议的决定任命) 国务委员 刘延东(女) 梁光烈 马凯 孟建柱 戴秉国 (2008年3月第十一届全国人民代表大会第一次会议的决定任命) 秘书长 马凯(兼) (2008年3月第十一届全国人民代表大会第一次会议的决定任命)
中国政府网资料
中央人民政府政务院 总 理 周恩来
(1949年10月1日中央人民政府委员会第一次会议通过任命。)
副总理 董必武 陈云 郭沫若 黄炎培
(1949年10月19日中央人民政府委员会第三次会议通过任命。)
邓小平
(1952年8月中央人民政府委员会第十七次会议通过任命。)
中华人民共和国国务院 1954年9月-1959年4月(第一届全国人大期间) 总 理 周恩来
副总理 陈 云 林 彪 彭德怀 邓小平 邓子恢 贺 龙
陈 毅 乌兰夫 李富春 李先念
(1954年9月27日第一届全国人民代表大会第一次会议根据中华人民共和国主席的提名决定。)
1959年4月-1965年1月(第二届全国人大期间) 总 理 周恩来
副总理 陈 云 林 彪 彭德怀 邓小平 邓子恢 贺 龙
陈 毅 乌兰夫 李富春 李先念 聂荣臻 薄一波
谭震林 陆定一 罗瑞卿 习仲勋
(1959年4月27日第二届全国人民代表大会第一次会议决定。)
1965年1月-1975年1月(第三届全国人大期间) 总 理 周恩来
副总理 林 彪 陈 云 邓小平 贺 龙 陈 毅 柯庆施
乌兰夫 李富春 李先念 谭震林 聂荣臻 薄一波
陆定一 罗瑞卿 陶 铸 谢富治
(1965年1月4日中华人民共和国第三届全国人民代表大会第一次会议决定。)
1975年1月-1978年3月(第四届全国人大期间) 总 理 周恩来(1976年1月8日逝世)
副总理 邓小平 张春桥 李先念 陈锡联 纪登奎 华国锋
陈永贵 吴桂贤(女) 王 震 余秋里 谷 牧
孙 健
(1975年1月17日第四届全国人民代表大会第一次会议决定任命。)
代总理 华国锋
(1976年2月2日中共中央决定。)
总 理 华国锋
(1976年4月7日中共中央政治局通过决议任命。)
1978年3月-1983年6月(第五届全国人大期间) 总 理 华国锋(-1980年9月)
总 理 赵紫阳(1980年9月-)
副总理 邓小平 李先念 徐向前 纪登奎 余秋里 陈锡联
耿 飚 陈永贵 方 毅 王 震 谷 牧 康世恩
陈慕华
(以上人员,1978年3月第五届全国人民代表大会第一次会议决定任命。)
副总理 王任重(1978年12月-)
陈 云(1979年7月-1980年9月)
薄一波(1979年7月-1980年9月)
姚依林(1979年7月-)
姬鹏飞(1979年7月-1982年5月)
赵紫阳(1980年4月-1980年9月)
万 里(1980年4月-)
杨静仁(1980年9月-1982年5月)
张爱萍(1980年9月-1982年5月)
黄 华(1980年9月-1982年5月)
国务委员 余秋里 耿 飚 方 毅 谷 牧 康世恩 陈慕华
薄一波 姬鹏飞 黄 华 张劲夫
(以上人员,1982年5月第五届全国人民代表大会常委会第二十三次会议决定任命。)
国务委员 张爱萍(1982年11月-)
1983年6月-1988年4月(第六届全国人大期间) 总 理 赵紫阳(-1987年11月)
代总理 李 鹏(1987年11月-)
副总理 万 里 姚依林 李 鹏 田纪云
(1983年6月第六届全国人民代表大会第一次会议决定。)
副总理 乔 石(1986年4月-)
国务委员 方 毅 谷 牧 康世恩 陈慕华(女) 姬鹏飞
张劲夫 张爱萍 吴学谦 王丙乾 宋 平
(1983年6月第六届全国人民代表大会第一次会议决定。)
国务委员 宋 健(1986年4月-)
1988年4月-1993年3月(第七届全国人大期间) 总 理 李鹏
副总理 姚依林 田纪云 吴学谦
副总理 邹家华(1991年4月-)
朱镕基(1991年4月-)
国务委员 李铁映 秦基伟 王丙乾 宋 健 王 芳
邹家华(-1991年4月) 李贵鲜 陈希同 陈俊生
国务委员 钱其琛(1991年4月-)
1993年3月-1998年3月(第八届全国人大期间) 总 理 李 鹏
副总理 朱镕基 邹家华 钱其琛 李岚清
(1993年3月第八届全国人民代表大会第一次会议决定。)
副总理 吴邦国 姜春云
(1995年3月第八届全国人民代表大会第三次会议决定。)
国务委员 李铁映 迟浩田 宋 健 李贵鲜 陈俊生
司马义·艾买提(维吾尔族) 彭云(女)
罗 干
1998年3月-2003年3月(第九届全国人大期间) 总 理 朱镕基
副总理 李岚清 钱其琛 吴邦国 温家宝
(1998年3月第九届全国人民代表大会第一次会议决定。)
国务委员 迟浩田 罗 干 吴 仪(女)
司马义·艾买提(维吾尔族) 王忠禹
(1998年3月第九届全国人民代表大会第一次会议决定。)
2003年3月-(第十届全国人大期间) 总 理 温家宝
副总理 黄 菊 吴 仪(女) 曾培炎 回良玉(回族)
国务委员 周永康 曹刚川 唐家璇 华建敏 陈至立(女)
第十一届人大(2008.3.)
总 理:温家宝
副 总 理:李克强、回良玉(回族)、张德江、王岐山 担任副总理时间最长的是:邓小平,1952年8月任政务院副总理,至1980年9月,中间1976年4月至1977年7月被撤职。
担任副总理时间最短的是:柯庆施,1965年1月任副总理,1965年4月去世。不到4个月。
年龄最小的副总理——孙健
有几个问题必须注意:
1、1949年10月至1954年9月之间的是中央人民政府政务院,受中央人民政府领导,总理、副总理由中央人民政府委员会会议决定。
1954年9月,国家管理体制发生变革,中央人民政府政务院改为中华人民共和国国务院,总理、副总理由全国人民代表大会选举产生,国家主席任命。这一体制沿用至今。国务院实际上履行了中央人民政府的职能。
因此,1949.10-1954.9的政务院不能称为“第一届”.
2、1982年5月,国务院领导体制发生变化,新设立国务委员职务,原来的副总理中万里、姚依林继续担任副总理,除杨静仁、张爱萍以外的改任国务委员。这一体制也沿用至今。 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
人民网资料历任国务院主要领导人名单
政务院总理、副总理、政务委员、秘书长名单 (1949—1954年) 总 理 周恩来 (1949年10月1日中央人民政府委员会第一次会议任命) 副总理 董必武 陈 云 郭沫若 黄炎培 (1949年10月19日中央人民政府委员会第三次会议通过任命) 政务委员 谭平山 谢觉哉 罗瑞卿 薄一波 曾 山 滕代远 章伯钧 李立三 马叙伦 陈劭先 王昆仑 罗隆基 章乃器 邵力子 黄绍 (1949年10月19日中央人民政府委员会第三次会议通过任命) 秘书长 李维汉 (1949年10月19日中央人民政府委员会第三次会议通过任命) 后任命 副总理 邓小平 (1952年8月7日中央人民政府委员会第十七次会议通过任命) 政务委员 李富春 (1950年4月11日中央人民政府委员会第六次会议通过任命) 秘书长 习仲勋 (1953年9月18日中央人民政府委员会第二十八次会议通过任命,同时免去李维 汉秘书长职务) 国务院总理、副总理、国务委员、秘书长名单 (1954年-1998年) 1954年9月—1959年4月 总 理 周恩来 (1954年9月27日第一届全国人民代表大会第一次会议根据中华人民共和国主席 提名通过决定。同日,毛泽东主席任命) 副总理 陈 云 林 彪 彭德怀 邓小平 邓子恢 贺 龙 陈 毅 乌兰夫 李富春 李先念 (1954年9月28日第一届全国人民代表大会第一次会议根据周恩来总理的提名通 过。9月29日毛泽东主席任命) 秘书长 习仲勋 (1954年9月27日第一届全国人民代表大会第一次会议通过任命) 1959年4月—1965年1月 总 理 周恩来 (1959年4月27日第二届全国人民代表大会第一次会议根据中华人民共和国主席 的提名决定) 副总理 陈 云 林 彪 彭德怀 邓小平 邓子恢 贺 龙 陈 毅 乌兰夫 李富春 李先念 聂荣臻 薄一波 谭震林 陆定一 罗瑞卿 习仲勋 (1959年4月28日第二届全国人民代表大会第一次会议根据周恩来总理的提名通过 ,中华人民共和国主席任命) 秘书长 习仲勋(兼) (1959年4月28日第二届全国人民代表大会第一次会议根据周恩来总理的提 名通过,中华人民共和国主席任命) 1965年1月—1975年1月 总 理 周恩来 (1965年1月3日第三届全国人民代表大会第一次会议根据中华人民共和国主席的提名决定) 副总理 林 彪 陈 云 邓小平 贺 龙 陈 毅 柯庆施 乌兰夫 李富春 李先念 谭震林 聂荣臻 薄一波 陆定一 罗瑞卿 陶 铸 谢富治 (1965年1月4日第三届全国人民代表大会第一次会议通过任命) 秘书长 周荣鑫 (1965年1月4日第三届全国人民代表大会第一次会议通过任命) 1975年1月—1978年3月 总 理 周恩来 (1975年1月17日第四届全国人民代表大会第一次会议决定。1976年1月8 日周恩来总理逝世) 副总理 邓小平 张春桥 李先念 陈锡联 纪登奎 华国锋 陈永贵 吴桂贤(女 ) 王 震 余秋里 谷 牧 孙 健 (1975年1月17日第四届全国人民代表大会第一次会议决定任命) 后任命 总 理 华国锋 (1976年2月2日中共中央决定任命华国锋为代总理。1976年4月7日中共中央政治局通过决议任命华国锋为总理) 1978年3月—1983年6月 总 理 华国锋 (1978年3月5日第五届全国人民代表大会第一次会议根据中国共产党中央委员会 的 提议通过决定。1980年9月10日全国人民代表大会第三次会议接受华国锋辞去总理职务的请求) 副总理 邓小平 李先念 徐向前 纪登奎 余秋里 陈锡联 耿 飚 陈永贵 方 毅 王 震 谷 牧 康世恩 陈慕华(女) (1978年3月5日第五届全国人民代表大会第一次会议决定任命) 秘书长 姬鹏飞 (1978年3月5日第五届全国人民代表大会第一次会议决定任命。1981年3月 6日第五届全国人大常委会第十七次会议决定免去) 后任命 总 理 赵紫阳 (1980年9月10日第五届全国人民代表大会第三次会议决定任命) 副总理 王任重 (1978年12月26日第五届全国人民代表大会常委会第五次会议通过任命) 副总理 陈 云 薄一波 姚依林 (1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议决定任命) 副总理 姬鹏飞 (1979年9月13日第五届全国人民代表大会常务委会第十一次会议决定任命) 副总理 赵紫阳 万 里 (1980年4月16日第五届全国人民代表大会常委会第十四次会议决定任命) 副总理 杨静仁 张爱萍 黄 华 (1980年9月10日第五届全国人民代表大会第三次会议决定任命) 副总理 万 里 姚依林 (1982年5月4日第五届人民代表大会常委会第二十三次会议决议,万里、姚依林 继任国务院副总理) 国务委员 余秋里 耿 飚 方 毅 谷 牧 康世恩 陈慕华(女) 薄一波 姬鹏 飞 黄 华 张劲夫 (1982年5月4日第五届全国人民代表大会常委会第二十三次会议决定任命。同时,免去余秋里、耿飚、方毅、谷牧、康世恩、陈慕华(女)、薄一波、姬鹏飞、杨静仁、张爱 萍、黄华的国务院院副总理职务) 国务委员 张爱萍 (1982年11月19日第五届全国人民代表大会常委会第二十五次会议决定任命) 国务院顾问 钱之光 刘澜波 李 强 曾 生 (1981年3月6日第五届全国人民代表大会常委会第十七次会议决定任命) 秘书长 金 明 (1979年6月12日第五届全国人大常委会第八次会议决定任命) 秘书长 杜星垣 (1981年3月6日第五届全国人民代表大会常委会第十七次会议决定任命) 秘书长 杜星垣 (1982年5月4日第五届全国人民代表大会常委会第二十三次会议决定杜星垣继任 国务院秘书长) 1983年6月—1988年4月 总 理 赵紫阳 (1983年6月18日第六届全国人民代表大会第一次会议根据中华人民共和国主席 的提名通过决定) 副总理 万 里 姚依林 李 鹏 田纪云 (1983年6月18日第六届全国人民代表大会第一次会议通过决定) 秘书长 田纪云(兼) (1983年6月18日第六届全国人民代表大会第一次会议通过决定) 后任命 代总理 李 鹏 (1987年11月24日第六届全国人大常委会第二十三次会议通过决定) 副总理 乔 石 (1986年4月12日第六届全国人民代表大会第四次会议决定任命) 国务委员 方 毅 谷 牧 康世恩 陈慕华(女) 姬鹏飞 张劲夫 张爱萍 吴学谦 王丙乾 宋 平 国务委员 宋 健 (1986年4月12日第六届全国人民代表大会第四次会议决定任命) 秘书长 陈俊生 (1985年11月22日第六届全国人大常委会第十三次会议通过任命) 1988年4月—1993年3月 总 理 李 鹏 (1988年4月13日第七届全国人民代表大会第一次会议根据杨尚昆主席的提名通 过任命) 副总理 姚依林 田纪云 吴学谦 (1988年4月13日第七届全国人民代表大会第一次会议通过决定) 国务委员 李铁映 秦基伟 王丙乾 宋 健 王 芳 邹家华 李贵鲜 陈希同 陈俊生 (1988年4月13日第七届全国人民代表大会第一次会议通过决定) 秘书长 陈俊生(兼) (1988年4月13日第七届全国人民代表大会第一次会议决定) 后任命 副总理 邹家华 朱镕基 (1991年4月9日第七届全国人民代表大会第五次会议决定任命) 副总理 钱其琛 (1991年4月9日第七届全国人民代表大会第五次会议决定任命) 秘书长 罗 干 (1988年12月29日第七届全国人大常委会第五次会议决定任命) 1993年3月—1998年3月 总 理 李 鹏 (1993年3月31日第八届全国人民代表大会第一次会议根据江泽民主席的提名通 过任命) 副总理 朱镕基 邹家华 钱其琛 李岚清 (1993年3月31日第八届全国人民代表大会第一次会议决定任命) 国务委员 李铁映 迟浩田 宋 健 李贵鲜 陈俊生 司马义·艾买提(维吾尔族) 彭珮云(女) 罗 干 (1993年3月31日第八届全国人民代表大会第一次会议决定任命) 秘书长 罗 干(兼) (1993年3月31日第八届全国人民代表大会第一次会议决定任命) 后任命 副总理 吴邦国 姜春云 (1995年3月18日第八届全国人民代表大会第五次会议决定任命) 1998年3月—2003年3月 总 理 朱镕基 (1998年3月17日第九届全国人民代表大会第一次会议根据江泽民主席的提名通过任命) 副总理 李岚清 钱其琛 吴邦国 温家宝 (1998年3月17日第九届全国人民代表大会第一次会议的决定任命) 国务委员 迟浩田 罗干 吴仪(女) 司马义·艾买提(维吾尔族) 王忠禹 (1998年3月17日第九届全国人民代表大会第一次会议的决定任命) 秘书长 王忠禹(兼) (1998年3月17日第九届全国人民代表大会第一次会议的决定任命) 2003年3月—2008年3月 总 理 温家宝 (2003年3月第十届全国人民代表大会第一次会议根据胡锦涛主席的提名通过任命) 副总理 黄菊 吴仪(女) 曾培炎 回良玉 (2003年3月第十届全国人民代表大会第一次会议的决定任命) 国务委员 周永康 曹刚川 唐家璇 华建敏 陈至立(女) (2003年3月第十届全国人民代表大会第一次会议的决定任命) 秘书长 华建敏(兼) (2003年3月第十届全国人民代表大会第一次会议的决定任命)
2008年3月— 总 理 温家宝 (2008年3月第十一届全国人民代表大会第一次会议根据胡锦涛主席的提名通过任命) 副总理 李克强 回良玉 张德江 王岐山 (2008年3月第十一届全国人民代表大会第一次会议的决定任命) 国务委员 刘延东(女) 梁光烈 马凯 孟建柱 戴秉国 (2008年3月第十一届全国人民代表大会第一次会议的决定任命) 秘书长 马凯(兼) (2008年3月第十一届全国人民代表大会第一次会议的决定任命)
历任国务院总理、副总理、国务委员观看
历届国务院总理、副总理
历任国务院总理标准像
国务院历任副总理
中国国务院历任副总理
中国国务院历任副总理图谱
中国国务院历任副总理图谱
历任副总理图谱(一)
历任副总理图谱(二)
中国国务院历任副总理图谱
中国国务院历任副总理图谱.
中国国务院历任副总理图谱
新中国的历任国务院总理(1949~~~2007)
中国国务院历任副总理图谱1o
中国国务院历任副总理图谱2
中国国务院历任副总理图谱111
中华人民共和国国务院总理
国务院副总理及国务委员的分工
国务院总理温家宝作政府工作报告(实录)
国务院总理温家宝政府工作报告全文
政府工作报告 国务院总理温家宝
农民上书国务院总理书
中国国务委员访问朝鲜深意非凡
历任委员长